GRAHAME CHARITABLE FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of education, religion and the relief of poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan Zachary Greenwood | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
|
||||
Joel Amichai Greenwood | Ymddiriedolwr | 29 December 2016 |
|
|
||||
Sara Michal Shaw | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
||||
ALAN GRAHAME | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.79k | £131.68k | £338.69k | £188.58k | £226.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.39k | £208.47k | £333.18k | £207.76k | £262.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 JANUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO USE PAY AND APPLY THE WHOLE OR PART OR PARTS OF THE INCOME OF THE CHARITY TO OR TOWARDS SUCH CHARITABLE BODY OR BODIES OR SUCH CHARITABLE BODIES OR SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES WHETHER IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE IN SUCH SHARES AND IN SUCH MANNER AS THE CHARITY SHALL IN ITS ABSOLUTE AND UNFETTERED DISCRETION AT ANY TIME OR TIMES AND FROM TIME TO TIME DETERMINE. THE ABOVE INCLUDES, WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, CHARITABLE BODIES ESTABLISHED FOR THE FOLLOWING PURPOSES: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ANYWHERE IN THE WORLD (B) THE RELIEF OF POVERTY ANYWHERE IN THE WORLD (C) THE ADVANCEMENT OF RELIGION ANYWHERE IN THE WORLD AND SO THAT THE CHARITY ITSELF MAY APPLY SUCH INCOME FOR CHARITABLE PURPOSES, OR PAY THE SAME TO PERSON OR PERSONS, INSTITUTION OR INSTITUTIONS, AS THE CHARITY MAY IN ITS LIKE DISCRETION SELECT TO BE APPLIED BY SUCH PERSON OR PERSONS, INSTITUTION OR INSTITUTIONS, FOR CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
ANYWHERE IN THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 102
NO UNSOLICITED MAIL
116 Ballards Lane
FINCHLEY
N3 2DN
- Ffôn:
- 07710221636
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window