THE ROY AND PIXIE BAKER CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support registered charitable institutions and particularly those in the North East whose objects are in line with the Trust Deed
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY ARTHUR EDWARD GLENTON | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Sophie Louise Glenton Smith | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||||||||
MR WILLIAM JOSEPH DRYDEN | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|||||||||||
LESLIE AUSTIN CAISLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
GEORGE WILLIAM STRAKER FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.69k | £56.89k | £54.13k | £65.84k | £84.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.33k | £63.39k | £65.64k | £104.96k | £107.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 MARCH 1995.
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT BY GRANT OF SUBSCRIPTION OR DONATION ANY REGISTERED CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS WHOSE OBJECTS INCLUDE (A) THE RELIEF OF PATIENTS SUFFERING FROM ANY FORM OF ILLNESS OR DISEASE THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF SUCH ILLNESS OR DISEASE AND THE PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT FOR SUCH PATIENTS (B) THE FURTHERANCE OF THE GENERAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS BY THE AWARD OF SCHOLARSHIPS EXHIBITIONS BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT ANY SCHOOL UNIVERSITY OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT APPROVED BY THE TRUSTEES TO PERSONS IN ENGLAND WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE (C) THE PROTECTION AND PRESERVATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ENGLAND SUCH FEATURES OF CITIES TOWNS VILLAGES AND THE COUNTRYSIDE AS ARE OF SPECIAL ENVIRONMENTAL HISTORICAL OR ARCHITECTURAL INTEREST (D) THE RELIEF OF PERSONS WHETHER OR NOT THEY ARE RESIDENT IN ENGLAND WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS AS A RESULT OF LOCAL NATIONAL OR INTERNATIONAL DISASTER OR BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 PORTLAND TERRACE
NEWCASTLE UPON TYNE
NE2 1QP
- Ffôn:
- 01912811292
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window