Hanes ariannol EASTERN LEADERSHIP CENTRE

Rhif yr elusen: 1101521
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/07/2015
Cyfanswm Incwm Gros £2.85m £2.12m £2.01m £2.83m £2.83m
Cyfanswm gwariant £2.77m £2.74m £2.43m £2.10m £2.91m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £409.26k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.69m £1.96m £1.90m £2.83m £2.83m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.12k £426 £255 £985 £1.51k
Incwm - Arall £158.46k £161.40k £104.96k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.34m £1.88m £1.86m £2.09m £2.90m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £8.46k £6.60k £8.10k £8.67k £16.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £429.33k £851.93k £565.37k £0 £0