Hanes ariannol CHARNWOOD CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1102353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £231.82k £239.97k £274.72k £267.63k £238.23k
Cyfanswm gwariant £223.61k £227.40k £241.62k £237.56k £246.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £200.97k £195.45k £238.10k £240.48k £194.39k