ACTIVITY CLUB FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (BERKSHIRE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a Holiday Club environment during Easter and Summer school holidays for children with additional needs and disabilities between the ages of 3 and 19. We also provide an After School Club at Addington School, Woodley, Monday through Friday during Term Time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 28 Mai 2004: Cofrestrwyd
- THE THUMBS UP CLUB (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Moody | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Fiona Melian Hulley | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Kirsty Lauren Sidorowicz | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Reama Shearman | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Ian Perkins | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Mackenzie | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.34k | £156.88k | £136.89k | £136.89k | £127.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.31k | £105.87k | £131.49k | £131.49k | £139.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.50k | £35.21k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 21 OCTOBER 2003 AS AMENDED 26 APRIL 2004.
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROVIDED THE NECESSARY FACILITIES FOR THE DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR SIBLINGS OUTSIDE OF SCHOOL HOURS; AND (II) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE PERSONS IN THE PROVISION OF SUCH CARE, EDUCATION AND RECREATIONAL FACILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE BERKSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Addington School
Woodlands Avenue
Woodley
READING
RG5 3EU
- Ffôn:
- 07974693736
- E-bost:
- finance@thumbsupclub.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window