THE TREDEGAR HOUSE FOLK FESTIVAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society arranges a folk festival in the grounds of Tredegar House, Newport, normally on one weekend in May every year
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Casnewydd
Llywodraethu
- 06 Mai 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS SUE OATES | Cadeirydd |
|
|
|||||
DAVID JOHN PIDCOCK | Ymddiriedolwr | 22 December 2022 |
|
|
||||
SUSAN ANN VENN | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
IAN GLYN RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.96k | £198 | £41.10k | £47.29k | £60.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55k | £130 | £40.06k | £48.48k | £62.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.58k | £9.85k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 03 Medi 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 03 Medi 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 MARCH 1997 AS AMENDED 15 MARCH 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF TRADITIONAL AND CONTEMPORARY FOLK DANCES, MUSIC, SONG AND OTHER RELATED TRADITIONS, CRAFTS AND FOLK ARTS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE THE CITY OF NEWPORT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
135 BEAUFORT ROAD
NEWPORT
NP19 7PB
- Ffôn:
- 01633246241
- E-bost:
- susieoates135@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window