Hanes ariannol HARBORNE AND EDGBASTON U3A

Rhif yr elusen: 1101356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.19k £5.63k £3.76k £5.83k £9.69k
Cyfanswm gwariant £5.96k £3.24k £4.38k £5.19k £5.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A