Ymddiriedolwyr HARBORNE AND EDGBASTON U3A
Rhif yr elusen: 1101356

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Poletti | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Jennifer Davis Coley | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Christina Sally Howard | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Glenis Poletti | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Angela Harvatt | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Margaret Jane Street | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Susan Hendry | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Veronica Richards | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Ian Trotter | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.