ymddiriedolwyr LANE END YOUTH & COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1101360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS KATY DONAGHUE | Cadeirydd |
|
|
|||||
SUE ATKINS | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
SHAYMA AL-AJAMI | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
ANGELA PLUMMER | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
CZARME POOLEY | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
MRS NICKY COULTER | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
LAURA PETTIFER | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
MR MIKE DETSINY | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||
MRS DEBBIE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.