Hanes ariannol THE BEVERN TRUST
Rhif yr elusen: 1103520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.63m | £1.68m | £2.12m | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £1.56m | £1.58m | £1.61m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.47m | £1.51m | £1.52m | £1.67m | £1.77m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.80k | £65.31k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.27k | £107.70k | £112.88k | £449.42k | £89.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.47m | £1.51m | £1.56m | £1.67m | £1.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £145 | £175 | £104 | £126 | £10.80k | |
|
Incwm - Arall | £28.79k | £10.82k | £3.33k | £2.98k | £5.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £265.00k | £6.81k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £1.53m | £1.54m | £1.56m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.86k | £21.77k | £45.24k | £51.48k | £42.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.