NORTHUMBERLAND COUNTY BLIND ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charitys objective and its principal activity are to support people with a visual impairment in the County of Northumberland to enable increased independence and to help them fulfil their potential.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £51,200 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Northumberland
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1092103 THE BLYTH AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER
- 27 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- NCBA (Enw gwaith)
- Vision Northumberland (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mary Taylor | Cadeirydd | 18 March 2021 |
|
|||||||
Richard D'Alton | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|||||||
Jennifer D'Alton | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||||
Julie Leddy | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||
Geoff Bushell | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|||||||
Jack Moffat | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||||
Alistair Robert Wade | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||||
Mala Janes | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.76k | £229.01k | £165.06k | £319.86k | £406.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.08k | £169.83k | £186.52k | £261.75k | £324.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.50k | £10.00k | £30.00k | £51.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/05/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/06/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/11/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/01/2013 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 05/11/2012
Gwrthrychau elusennol
1.1 TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF (AND WORK WITH OR FOR) THE VISUALLY AND SENSORILY IMPAIRED INHABITANTS OF NORTHUMBERLAND AND ITS SURROUNDING AREAS BY PROVIDING GOODS, SERVICES AND FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND INDEPENDENCE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE STANDARD AND QUALITY OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; TO ESTABLISH AND BUILD, AND TO MAINTAIN AND MANAGE, ONE OR MORE RESOURCE CENTRES FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY AND ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTIVES
Maes buddion
NORTHUMBERLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
REIVER HOUSE
STAITHES LANE
MORPETH
NORTHUMBERLAND
NE61 1TD
- Ffôn:
- 01670514316
- E-bost:
- ruth.speirs@ncba.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window