Hanes ariannol NEWTON AND BYWELL COMMUNITY HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1101717
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.16k | £9.97k | £13.54k | £18.67k | £18.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.03k | £5.67k | £26.40k | £10.08k | £10.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.38k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.