Hanes ariannol CHRIST EVANGELISTIC MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1104109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £93.50k £77.24k £88.41k £91.52k £99.94k
Cyfanswm gwariant £94.96k £76.93k £73.67k £74.65k £120.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A