NIGHTLINE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Nightline Association is the umbrella body for Nightlines in the UK. Nightlines are confidential, anonymous, non-judgmental, non-directive, and non-advisory listening services run by students for students. We support, promote, and develop Nightlines by providing guidance on best practice, carrying out quality assurance, maintaining a wide range of IT services and tools, and organising events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
64 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2021: CIO registration
- NIGHTLINE (Enw gwaith)
- NNL (Enw gwaith)
- NATIONAL NIGHTLINE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Michael Sanders | Cadeirydd | 08 February 2023 |
|
|
||||
Paola Luciana Igarteburu | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Peter Sequeira | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Helen Bedser | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Josh Fogg | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Barnes | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Cassandra Kamara | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Veronika Dvorakova | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Megan Haskins | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Martin Smith | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
Matthew Axbey | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.82k | £75.98k | £73.33k | £60.63k | £87.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.96k | £79.98k | £59.81k | £61.61k | £86.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/04/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/12/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/03/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/05/2015 AS AMENDED ON 12 DEC 2020 AS AMENDED ON 21 MAY 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 APR 2021 as amended on 09 Apr 2022 as amended on 06 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
3. OBJECTS 3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 3.1.1 THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AMONG STUDENTS EXPERIENCING OR AT RISK OF, DEPRESSION, SUICIDE, DESPAIR OR DISTRESS, OR ANY OTHER FORM OF MENTAL ILLNESS AT ANY INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION IN THE UK AND EQUIVALENT INSTITUTIONS OUTSIDE THE UK BY FACILITATING, SUPPORTING AND IMPROVING THE PROVISION OF LISTENING AND OTHER SERVICES TO SUPPORT THOSE IN NEED; AND 3.1.2 TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BY PROMOTING PUBLIC UNDERSTANDING AND AWARENESS OF MENTAL ILLNESS AMONG STUDENTS. 3.2 NOTHING IN THE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Maes buddion
WORLDWIDE
Elusennau cysylltiedig
- 29 Tachwedd 2021 : CIO registration
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lytchett House
13 Freeland Park
Wareham Road
Poole
Dorset
BH16 6FA
- Ffôn:
- 07396712219
- E-bost:
- enquiries@nightline.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window