NORTHFIELD NURSERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- 24 Gorffennaf 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.00k | £42.37k | £45.56k | £51.28k | £37.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.09k | £50.40k | £41.66k | £51.28k | £37.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 04 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 04 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 12 Medi 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 12 Medi 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 03 Mai 2011 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 03 Mai 2011 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 24 Awst 2011 | 570 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 27 Mehefin 2011 | 512 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 NOVEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: 3.1 OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES AND TRAINING COURSES, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN REGARDLESS OF RACE, CULTURE, RELIGION OR MEANS 3.2 ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS 3.3 INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIM OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE NORTHFIELD SCHOOL, DRONFIELD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window