ymddiriedolwyr HOLY ISLAND VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1106498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS SUE MASSEY | Cadeirydd |
|
||||||
Anna Raine | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Darren Shell | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Lesley Dougals | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Ashleigh Samantha Clarke-Johnson | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Parkin | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Gary Alan Jameson Reed | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Revd. Canon Dr. Sarah Hills | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Jane Crossman | Ymddiriedolwr | 24 December 2018 |
|
|
||||
Andrew Johnson | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Chris Douglas | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
JANE MARGARET JOHNSON | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.