THE BENNETT FAMILY CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
general charitable gifts to the sick or needy
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2017
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Israel
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID LAURENCE BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 844 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 844 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1209 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1209 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1574 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1574 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2 DECEMBER 2003 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 26 MARCH 2004.
Gwrthrychau elusennol
(I) THE RELIEF OF SICKNESS BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO FURTHER THE CHARITABLE WORKS OF : (A) CHARITABLE ORGANISATIONS UNDERTAKING RESEARCH INTO CANCER. (B) ORGANISATIONS PROVIDING CARE FOR SUFFERS OF CANCER AND THEIR FAMILIES. (C) THE RED STAR AMBULANCE SERVICE IN ISRAEL. (II) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO FURTHER THE CHARITABLE WORKS OF THE TECHNION IN HAIFA AND THE HEBREW UNIVERSITY IN JERUSALEM, ISRAEL. (III) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, OF PEOPLE LIVING IN THE UK OR ISRAEL BY MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES, THE RELIEF OF THE SICK-POOR, LIVING IN THE UK OR ISRAEL EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES. (IV) SUCH OTHER CHARITABLE DONATIONS TO ORGANISATIONS WHICH ARE CHARITABLE IN NATURE AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SEE FIT.
Maes buddion
UK AND ISRAEL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
248 ALLERTON ROAD
MOSSLEY HILL
LIVERPOOL
L18 6JP
- Ffôn:
- 01517242930
- E-bost:
- db613uk@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window