Hanes ariannol THE LYNTON AND LYNMOUTH CRICKET CLUB

Rhif yr elusen: 1111630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £221.74k £22.41k £7.49k £11.77k £13.88k
Cyfanswm gwariant £5.36k £16.48k £7.93k £9.51k £39.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.67k N/A N/A N/A