Hanes ariannol THE CENTRE OF THE CELL

Rhif yr elusen: 1102034
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013
Cyfanswm Incwm Gros £421.41k £484.15k £305.53k £425.08k £460.25k
Cyfanswm gwariant £239.25k £320.33k £451.37k £525.66k £403.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A