Hanes ariannol WADHAM COLLEGE
Rhif yr elusen: 1139726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.88m | £14.91m | £11.43m | £13.62m | £18.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.51m | £12.31m | £12.60m | £15.63m | £15.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £45.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.47m | £5.91m | £4.96m | £2.52m | £5.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £236.00k | £191.00k | £19.00k | £105.00k | £897.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.63m | £6.01m | £6.47m | £7.77m | £8.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £466.00k | £135.00k | £599.00k | £1.05m | £3.28m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.55m | £2.42m | £2.58m | £3.18m | £3.26m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £376.00k | £411.00k | £45.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.27m | £133.79k | £888 | £1.36m | £131.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.62m | £11.45m | £11.80m | £14.79m | £14.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £892.00k | £862.00k | £798.00k | £840.00k | £901.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.00k | £20.00k | £3.38m | £22.00k | £22.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £109.00k | £108.00k | £140.00k | £127.00k | £120.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.