Dogfen lywodraethu WADHAM COLLEGE
Rhif yr elusen: 1139726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 20 DECEMBER 1612 STATUTES LAST AMENDED 11 FEBRUARY 2009 11 FEB 2009 07 APR 2011 28 APR 2014 15 JUL 2015 16 MAR 2016 21 JUL 2020
Gwrthrychau elusennol
TO BE A COLLEGE - AD LAUDEM, GLORIAM, ET HONOREM OMNIPOTENTIS DEI, BONARUM LITERARUM INCREMENTUM, AC COMMUNEM HUJUS REGNI UTILITATEM - TRANSLATED AS: TO THE PRAISE GLORY AND HONOUR OF ALMIGHTY GOD, THE INCREASE OF GOOD LEARNING AND THE COMMON BENEFIT OF THIS REALM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OXFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.