Ymddiriedolwyr WIGAN MS THERAPY CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1102646

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Elliott | Cadeirydd | 01 June 2017 |
|
|
||||
Robert Kilgour | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Paul Percy | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Gillian Chilton | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Karen Elliott | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Wendy Welch | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Anthony Richard Mather | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
Janet Mather | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
MARTIN READ | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
HEATHER READ | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.