Shepherd Group Brass Band

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To be of pleasure and assistance to the local and wider community. To encourage, teach and develop people both musically and socially, free of charge. To provide an inclusive and welcoming social environment that is open to all, irrespective of gender, sexuality, financial circumstances, background, ethnicity, disabilities or religion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Durham
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- THE SHEPHERD BUILDING GROUP (Enw gwaith)
- THE NESTLE ROWNTREE BAND (Enw blaenorol)
- THE SHEPHERD BUILDING GROUP BRASS BAND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alister Talbot | Cadeirydd | 10 February 2022 |
|
|
||||
Craig Brown | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
MRS J A BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GREGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THOMAS AYLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.66k | £85.98k | £48.61k | £63.68k | £104.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.26k | £54.10k | £13.75k | £58.50k | £87.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2022
(Mae'r cyfrifon |
30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Rhagfyr 2021 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Rhagfyr 2021 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mawrth 2021 | 139 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mawrth 2021 | 139 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 DECEMBER 2003 AS AMENDED ON 10 FEBRUARY 2004 as amended on 22 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF MUSIC MAKING AND IN PARTICULAR THE ART AND SCIENCE OF BRASS BAND MUSIC AND THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE PUBLIC'S APPRECIATION OF THE SAID ART BY THE PRESENTATION OF CONCERTS, MUSIC FESTIVALS AND SIMILAR ACTIVITIES AND TO ENCOURAGE THE MUSICAL EDUCATION OF YOUNG PLAYERS BY THE PROVISION OF TUITION AND TRAINING FACILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE YORK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Hollis Crescent
Strensall
YORK
YO32 5SP
- Ffôn:
- 07941791977
- E-bost:
- alistertalbot@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window