Hanes ariannol THE SUDBURY GROUP OF THE THIRD AGE TRUST

Rhif yr elusen: 1101615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.87k £17.05k £12.56k £32.16k £39.37k
Cyfanswm gwariant £29.02k £17.33k £14.41k £29.05k £38.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A