Hanes ariannol VOLUNTEERING ENGLAND
Rhif yr elusen: 1102770
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.29m | £5.17m | £5.70m | £5.46m | £2.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.72m | £5.69m | £5.83m | £5.40m | £3.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.54m | £1.58m | £1.62m | £1.66m | £500.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.08k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.58m | £3.53m | £4.06m | £3.75m | £2.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £164.81k | £63.20k | £21.68k | £13.02k | £12.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.90k | £2.02k | £41.06k | £138.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.68m | £5.62m | £5.76m | £5.35m | £3.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.26k | £64.64k | £65.79k | £50.45k | £64.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.62m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.