ymddiriedolwyr SNOWY'S NURSERY AND PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1101658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Eileen Buckley | Cadeirydd | 31 May 2019 |
|
|
||||
Sarah Spott | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Victoria Barker | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Victoria Webb | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Michael Wyatt | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Michaela Rowell | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Adrian Edward Richard Moseley | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Dr Katy-Anne Moseley | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Luke Prest | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.