Hanes ariannol WANDSWORTH MEDIATION SERVICE
Rhif yr elusen: 1102464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.82k | £85.11k | £43.63k | £25.63k | £64.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.07k | £72.18k | £52.16k | £49.74k | £71.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | £2.25k | £11.13k | £23.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.58k | N/A | £9.04k | N/A | £5.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.