ymddiriedolwyr WANDSWORTH MEDIATION SERVICE
Rhif yr elusen: 1102464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR STEPHEN RUTTLE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Immaculada Concepcion Matthews | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Michele Beute | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Benedict Sunil Havey | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Sharon Crooks | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Katie Finch | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Philip Guthrie | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Clare Jane de Beer | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Hilary Suzanne Campbell Brodsky | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.