Hanes ariannol ST. MARY'S JUNIOR SCHOOL, CAMBRIDGE, PTA

Rhif yr elusen: 1101729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.43k £5.06k £10.29k £10.81k £11.95k
Cyfanswm gwariant £5.81k £6.36k £6.82k £7.14k £8.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A