ymddiriedolwyr LADBROKES CORAL TRUST
Rhif yr elusen: 1101804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Edwards | Cadeirydd | 22 January 2024 |
|
|
||||
Michelle Olivia Davidson | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Simon Burnell | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Steve Humphries | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Jay Dossetter | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Karen Thraves | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.