THE GLOUCESTERSHIRE GUILD OF CRAFTSMEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Through membership of the Guild we promote high standards of making and design in a wide range of fine crafts. We also advance public education and awareness in crafts and craftsmanship. This is achieved through exhibitions, workshops demonstrations organised through our new gallery 18 Rotunda Terrace, Montpellier Street, Cheltenham, which opened 2022. More information on our website.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
74 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- Gloucestershire Guild (Enw gwaith)
- GLOUCESTERSHIRE GUILD OF CRAFTSMEN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentine Charles Wiggins | Cadeirydd | 12 August 2024 |
|
|
||||
Simon Pocock-Cluley Mr | Ymddiriedolwr | 18 December 2024 |
|
|
||||
Kathryn Clarke | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Lippiatt | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Louise Susan Pocock - Cluley | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
Kevin Eric Leslie Stamper | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
Jessica Ella James | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Beadsmoore | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Harriet St Leger | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.43k | £7.78k | £6.99k | £9.07k | £47.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.11k | £11.07k | £9.80k | £8.29k | £56.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MARCH 2003 AS AMENDED 7 APRIL 2005. as amended on 04 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE WHICH WILL ENCOURAGE THE EXERCISE AND MAINTAIN THE STANDARDS OF CRAFTS BOTH ANCIENT AND MODERN, PRESERVE AND IMPROVE CRAFTSMANSHIP; AND 2) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND AWARENESS IN CRAFTS AND CRAFTSMANSHIP.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE GLOUCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Rotunda Terrace
Montpellier Street
Cheltenham
GL50 1SW
- Ffôn:
- 07562516545
- E-bost:
- guildcrafts.shop_18@icloud.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window