Ymddiriedolwyr THE STUART LOW TRUST
Rhif yr elusen: 1102325

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy James Davis | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Brian Watson | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Christos Roumeliotis | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Noone | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Martin Haines | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Olga Sviatochevski | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Katherine Stokes | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Dr Eliat Aram | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Rebecca Newman | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Anthony James Wright | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
June - Anne Murray | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.