Hanes ariannol MORNING LANE MOSQUE TRUST

Rhif yr elusen: 1104697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 10/07/2020 10/07/2021 10/07/2022 10/07/2023 10/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.44k £13.24k £46.27k £53.75k £61.27k
Cyfanswm gwariant £24.27k £29.14k £23.55k £42.60k £29.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.35k N/A N/A N/A