Hanes ariannol THE HINTZE FAMILY CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1101842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.31k | £3.39m | £2.87m | £1.49m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.62m | £4.05m | £885.90k | £2.78m | £910.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £3.38m | £2.85m | £1.46m | £1.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £12.33k | £21.92k | £25.37k | £22.17k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £4.05m | £885.17k | £2.78m | £894.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £92.54k | £118.60k | £31.23k | £91.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £3.96m | £766.58k | £2.75m | £752.13k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £679 | £723 | £3.15k | £16.01k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.