ymddiriedolwyr AWEL AMAN TAWE
Rhif yr elusen: 1114492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethan Eleri Edwards | Cadeirydd | 12 December 2018 |
|
|
||||
Dr Catrin Maby | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Christopher Brian Johnes | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Helen Roach | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Katie Powis | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Alun Lloyd | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Ernest Martin Jervis | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Caroline McGurgan | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
David Stonehouse | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|||||
Brian Jones | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.