Hanes ariannol RELATE EAST STAFFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1102524
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.10k | £149.45k | £156.37k | £142.75k | £126.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.42k | £147.82k | £150.15k | £140.90k | £128.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.