Hanes ariannol FRIENDS OF ALL SAINTS' DOGMERSFIELD

Rhif yr elusen: 1103661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.16k £2.37k £17.47k £21.35k £30.36k
Cyfanswm gwariant £248 £74 £47.06k £0 £3.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A