Hanes ariannol SOCIAL LIFE OPPORTUNITIES (SOLO)
Rhif yr elusen: 1102297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93m | £2.35m | £2.19m | £2.03m | £2.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90m | £2.42m | £2.18m | £2.00m | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £321.32k | N/A | £427.24k | £303.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £364.99k | N/A | £689.94k | £427.24k | £44.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £110.17k | £60.99k | £31.77k | £20.70k | £12.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £50.83k | £13.40k | £19.96k | £22.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.77m | £2.24m | £1.58m | £1.99m | £2.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.59k | £1.22k | £1.20k | £2.41k | £794 | |
|
Incwm - Arall | £49.55k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £2.41m | £2.18m | £2.00m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.31k | £6.69k | £5.69k | £5.87k | £7.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.39k | £7.86k | £14.12k | £10.17k | £9.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.