ymddiriedolwyr RIBBY-WITH-WREA ENDOWED CHURCH OF ENGLAND SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1102322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard David Millar | Cadeirydd | 26 November 2008 |
|
|
||||
CLAIR ELIZABETH HOLDEN | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Rev PHILIP CHEW | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
MARSHALL HARGREAVES | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
MATTHEW JOSEPH ROBERTS | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
||||
MR ANDREW WARBRICK | Ymddiriedolwr | 15 May 2012 |
|
|
||||
Jeremy John Cara | Ymddiriedolwr | 21 November 2005 |
|
|
||||
JONATHAN SCOTT EASTHAM | Ymddiriedolwr | 19 November 2001 |
|
|
||||
Peter John Wareing | Ymddiriedolwr | 16 March 1992 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.