Hanes ariannol MAGIC BREAKFAST
Rhif yr elusen: 1102510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.53m | £5.74m | £9.01m | £6.38m | £10.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.17m | £4.82m | £8.32m | £8.94m | £7.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £722.35k | £632.65k | £710.14k | £90.51k | £278.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.80m | £5.11m | £8.27m | £7.40m | £10.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £722.35k | £632.65k | £736.02k | £90.51k | £278.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.77k | £1.00k | £5.09k | £793 | £5.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.49m | £4.00m | £7.21m | £7.91m | £6.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £679.72k | £823.19k | £1.11m | £1.03m | £1.27m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £121.75k | £0 | £29.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.