THE BRITISH PAIN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The British Pain Society aims to promote education, training, research and development in all fields of pain. It endeavours to increase both professional and public awareness of the prevalence of pain and the facilities that are available for its management.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Roger David Knaggs | Cadeirydd | 22 April 2015 |
|
|
||||
Dr Sarah Harrisson | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Dr Iain Stuart Richardson Jones | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Dr Manojit Sinha | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Dr Catherine Mary Price | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Dr Rajesh Munglani | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Dr Mahindra Chincholkar | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Dr Sumit Gulati | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Martin Stephen Hey | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Dr David Pang | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Dr Ramanarayanan Krishnamoorthy | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Dr Neil Talbert Collighan | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £510.42k | £396.47k | £311.26k | £276.24k | £235.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £539.28k | £280.77k | £297.91k | £274.71k | £249.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £154.01k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £108.14k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £244.72k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.55k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £496.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.54k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £24.86k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £42.68k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/01/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/04/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/04/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/04/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/04/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/04/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 MAY 2016 as amended on 02 May 2019 as amended on 29 Sep 2020 as amended on 30 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF HEALTH BY RAISING THE STANDARD OF THE MANAGEMENT OF PAIN BY PROMOTION OF EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRITISH PAIN SOCIETY
CHURCHILL HOUSE
35 RED LION SQUARE
LONDON
WC1R 4SG
- Ffôn:
- 02072697840
- E-bost:
- info@britishpainsociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window