WEST HUNTSPILL SCHOOL UNDER FIVES GROUP

Rhif yr elusen: 1103785
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a playgroup.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021

Cyfanswm incwm: £50,787
Cyfanswm gwariant: £43,894

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Mai 2004: Cofrestrwyd
  • 09 Ionawr 2023: Tynnwyd (WEDI'U TROSGLWYDDO I ELUSEN A ESGUSODIR)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £45.11k £52.24k £60.21k £49.72k £50.79k
Cyfanswm gwariant £49.26k £48.55k £56.81k £58.59k £43.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £40.28k £48.43k N/A £40.97k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A £2.24k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 30 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 30 Ionawr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Ionawr 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 30 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 30 Ionawr 2020 Ar amser