Hanes ariannol DEVON DEVELOPMENT EDUCATION

Rhif yr elusen: 1102233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £118.31k £140.77k £87.31k £74.33k £124.87k
Cyfanswm gwariant £115.40k £108.96k £74.67k £96.13k £131.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.07k £8.38k £20.06k £18.76k