HAZEL GROVE BAPTIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIGIOUS ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Stockport
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1152310 INTENTIONAL HEALTH
- 01 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uchenna Okoye | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Maureen Sylvia Babcock | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Felicity Chisholm | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Brian James Needham | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
JEAN BAKER | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|||||
Catherine Joanne Mackay | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|
||||
Denise Edge | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
Mark Simon Paddon | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN JOSEPH BULMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NIGEL BRUCE TEDFORD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.77k | £245.91k | £253.15k | £290.59k | £300.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.42k | £231.58k | £271.75k | £311.52k | £290.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 OCTOBER 2009 as amended on 15 Dec 2013
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CHURCH IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE BAPTIST DENOMINATION. THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAZEL GROVE BAPTIST CHURCH
STATION STREET
HAZEL GROVE
STOCKPORT
SK7 4EX
- Ffôn:
- 01614873708
- E-bost:
- OFFICE@HGBC.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window