TABITHA FOUNDATION UK

Rhif yr elusen: 1102500
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TABITHA FOUNDATION UK RAISES FUNDS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT IN CAMBODIA. WE ACCEPT DONATIONS TO FUND PROGRAMS SUCH AS HOUSE-BUILDING, COMMUNITY DEVELOPMENT, WELL CONSTRUCTION, AND A WOMENS HOSPITAL. WE ALSO SUPPORT CAMBODIAN COTTAGE INDUSTRY AND ASSIST GROUPS WHO WISH TO BUILD HOUSES IN CAMBODIA BOTH IN LOGISTICS COORDINATION AS WELL AS WIRING FUNDS TO CAMBODIA.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2022

Cyfanswm incwm: £42,200
Cyfanswm gwariant: £38,555

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cambodia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
  • 06 Ebrill 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • TABITHA UK (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Cyfanswm Incwm Gros £76.28k £91.07k £55.47k £44.78k £42.20k
Cyfanswm gwariant £64.17k £102.60k £54.98k £48.38k £38.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 07 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 07 Rhagfyr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 04 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 04 Mawrth 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2019 14 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2019 14 Chwefror 2020 Ar amser