BOMBALI DISTRICT DEVELOPMENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
organise fund raising activities within the uk.conduct general monthly meetings to discuss issues affecting Sierra Leonean communities in the uk and back home in sierra leone.proceeds raised go towards relieving poverty and ease suffering of deprived people in third world conntries
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerdydd
- Caint
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Sussex
- Essex
- Gorllewin Sussex
- Milton Keynes
- Reading
- Swydd Rydychen
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
- BODDA (Enw gwaith)
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chair Person | Cadeirydd | 13 April 2014 |
|
|
||||
ABU BAKAR KAMARA | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
Dep Chair | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
Dep Fin Sec | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
Financial secretery | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/11/2019 | 28/11/2020 | 28/11/2021 | 28/11/2022 | 28/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.87k | £2.59k | £4.50k | £1.01k | £485 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.93k | £1.13k | £4.00k | £539 | £117 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2023 | 01 Hydref 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2022 | 20 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2021 | 04 Hydref 2022 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2020 | 03 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2019 | 16 Hydref 2020 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 28 NOVEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY, EASE SUFFERING OF DEPRIVED PERSONS AND THOSE AFFECTED BY CIVIL WARS AND NATURAL DISASTERS WHO ARE IN THE UNITED KINGDOM AND THE THIRD WORLD COUNTRIES BY PROVIDING HUMANITARIAN SUPPORT, ADVICE TRAINING TO ENABLE THEM IMPROVE THEMSELVES AND PARTICIPATE IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND THEIR SOCIETIES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND THIRD WORLD COUNTRIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 CARISBROOKE GARDENS
LONDON
SE15 6JS
- Ffôn:
- 07780691682
- E-bost:
- kadilakuk@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window