Hanes ariannol GREEN PASTURES (DEREHAM)

Rhif yr elusen: 1104249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £77.03k £57.37k £63.17k £62.82k £75.69k
Cyfanswm gwariant £72.31k £52.29k £58.00k £70.43k £79.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £14.26k £9.96k N/A N/A