Hanes ariannol SALTS JUNIORS FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1104548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £103.13k £103.49k £82.80k £103.75k £118.00k
Cyfanswm gwariant £89.37k £62.38k £27.96k £78.05k £84.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.00k N/A N/A N/A