Hanes ariannol THE ARTS SOCIETY ROYAL LEAMINGTON SPA

Rhif yr elusen: 1102548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.81k £24.80k £31.17k £38.96k £39.45k
Cyfanswm gwariant £37.55k £20.44k £32.62k £39.71k £40.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £12.50k N/A N/A