Hanes ariannol MINHAJ-UL-QURAN INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1102801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.85m | £1.71m | £2.45m | £2.41m | £2.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.25m | £1.19m | £1.51m | £2.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12m | £982.76k | £1.75m | £1.54m | £1.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £554.60k | £466.63k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £453.94k | £527.53k | £652.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £181.07k | £256.82k | £250.13k | £250.76k | £350.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £88.51k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.12m | £1.10m | £1.51m | £2.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.50k | £24.71k | £41.60k | £22.47k | £43.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £136.84k | £132.00k | £91.81k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.